Hanes ariannol WINDLE TRUST INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1092834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.41m | £2.57m | £2.84m | £3.16m | £4.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.57m | £2.57m | £2.46m | £3.15m | £4.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £640.28k | £643.23k | £973.17k | £723.89k | £882.64k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £400.79k | £355.75k | £528.93k | £338.08k | £360.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.62k | £31.69k | £41.46k | £41.08k | £36.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.96m | £2.17m | £2.26m | £2.76m | £4.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.12k | £19.89k | £15.28k | £18.38k | £22.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.53m | £2.54m | £2.44m | £3.13m | £4.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.68k | £32.59k | £23.87k | £21.24k | £29.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.03k | £41.17k | £32.63k | £24.33k | £33.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.