Hanes ariannol J'S FUN CLUB

Rhif yr elusen: 1093389
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2006 31/07/2007 31/07/2008 31/07/2009 31/07/2010
Cyfanswm Incwm Gros £1.75k £2.69k £2.67k £2.32k £2.46k
Cyfanswm gwariant £2.07k £2.48k £2.24k £2.42k £2.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A