Hanes ariannol FACING THE WORLD
Rhif yr elusen: 1092772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £542.72k | £622.73k | £548.22k | £661.30k | £441.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £587.03k | £654.24k | £499.19k | £786.97k | £391.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £6.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £542.51k | £622.01k | £547.84k | £661.26k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £219 | £728 | £379 | £43 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £52.30k | £35.24k | £0 | £10.51k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £511.71k | £566.98k | £412.44k | £737.75k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £75.33k | £87.26k | £86.76k | £49.22k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.49k | £29.54k | £37.37k | £32.91k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.