Hanes ariannol FULHAM SYMPHONY ORCHESTRAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1094899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (40 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.93k | £119.54k | £12.24k | £18.39k | £31.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.18k | £12.65k | £4.34k | £21.87k | £30.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £1.00k | £2.50k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.