ST MATTHEWS COMMUNITY HALLS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDES A WARM, WELCOMING ENVIRONMENT WITH QUALITY FACILITIES FOR THE BENEFIT OF THE LOCAL COMMUNITY AND IN DOING SO ALLOWS OUR COMMUNITY USERS TO FLOURISH
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cumbria
Llywodraethu
- 08 Hydref 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jonathan Waring Knill-Jones | Cadeirydd | 27 April 2016 |
|
|
||||
Margaret Hetherington | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Wendy Richardson | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||
Diane Robinson | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Mark Robson | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Iain McNicol | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
CATHERINE CULLEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
COLIN BENTHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.71k | £22.42k | £34.29k | £29.06k | £38.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.71k | £17.21k | £16.31k | £29.63k | £54.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £16.34k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LEASE AND TRUST DEED DATED 31 DECEMBER 2001 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 23 JULY 2003
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSES OF A COMMUNITY HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF BARROW IN FURNESS ST MATTHEW IN THE COUNTY OF CUMBRIA (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF BARROW IN FURNESS, ST MATTHEWS IN THE COUNTY OF CUMBRIA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HIGHFIELD ROAD
BARROW IN FURNESS
LA14 5PA
- Ffôn:
- 01229871234
- E-bost:
- stmatthewshalls@btconnect.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window