Hanes ariannol THE BIRMINGHAM ORTHOPAEDIC CHARITY

Rhif yr elusen: 1092203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (37 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.54k £16.31k £5.07k £12.08k £10.91k
Cyfanswm gwariant £16.38k £324.08k £7.44k £2.49k £72.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A