ymddiriedolwyr SLOUGH MUSEUM
Rhif yr elusen: 1092786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Ellams | Cadeirydd | 12 September 2015 |
|
|
||||
Jaye Julia Isherwood | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Marina Mohideen- Moore | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Christine Hulme | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
ALLAN THOMAS BROOKE JAMES | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|||||
Lallie Davis | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Victoria Whitson | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Spike Humphrey | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.