ymddiriedolwyr IYIMV
Rhif yr elusen: 1092322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Drew Hahn | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Pamela Ruth Golden | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Lucy Winter | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Kristyan Robinson | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Richard Harvey Agar Ward | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Giorgio Ambrosetti | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||
Andrew Wainstein | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||
Sidharth Punshi | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Galbraith | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Timothy Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.