MEMPHIS TRUST LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2008: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1121780 PENNY TRUST
- 07 Tachwedd 2002: Cofrestrwyd
- 22 Gorffennaf 2008: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2005 | 28/02/2006 | 28/02/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.17k | £2.82k | £4 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.73k | £2.83k | £1.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2007 | 10 Medi 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2007 | 18 Mehefin 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2006 | 06 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2006 | 18 Ionawr 2007 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2005 | 30 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2004 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2004 | 07 Ionawr 2005 | 9 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 7TH FEBRUARY 2002.
Gwrthrychau elusennol
"THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE EDUCATION PARTICULARLY BUT NOT BY WAY OF LIMITATION IN THE ARTS AND SCIENCE OF MUSIC AND PHOTOGRAPHY AND OF AGRICULTURAL HISTORY."
Maes buddion
NATIONA AND OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window