THE WILLOWS FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1092946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote relations between parents and teachers in everything pertaining to the well-being of the school and it's pupils. To afford opportunities for the study and discussion of all matters relating to the education and welfare of children. To facilitate the above by organising social, educational and fund-raising activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Cyfanswm incwm: £19,984
Cyfanswm gwariant: £9,343

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE WILLOWS SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION (Enw gwaith)
  • THE WILLOWS SCHOOL PTA (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
louise Clarke Cadeirydd 23 October 2019
Dim ar gofnod
Sarah Newitt Ymddiriedolwr 29 November 2023
Dim ar gofnod
James Shuker Ymddiriedolwr 19 April 2021
Dim ar gofnod
Claire Hughes Ymddiriedolwr 23 May 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.57k £8.21k £5.15k £7.98k £19.98k
Cyfanswm gwariant £23.51k £8.86k £3.69k £8.96k £9.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £500 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 23 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 05 Mehefin 2023 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 26 Mawrth 2023 299 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 09 Mehefin 2021 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 29 Mawrth 2021 302 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
TREASURER
C/OHoly trinity primary school
THE WILLOWS NORTH
STRATFORD-UPON-AVON
WARWICKSHIRE
CV37 9QN
Ffôn:
01789295811