9 Lives Furniture

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aims and objectives are to help residents of Watford, Three Rivers and surrounding areas who are in conditions of need, hardship or distress by the provision of furniture and accessories and to provide vocational training, support and work experience for those who volunteer at the scheme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
27 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 13 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1025388 ROTARY CLUB OF RICKMANSWORTH TRUST FUND
- 20 Chwefror 2003: Cofrestrwyd
- NINE LIVES FURNITURE (Enw gwaith)
- WATFORD AND THREE RIVERS FURNITURE RE-CYCLING SCHEME (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Sharpe | Cadeirydd | 22 January 2020 |
|
|
||||
Isabel Montesdeoca | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Robyn Louise Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Donald Mclean Milligan | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Paul Richard Redington | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|||||
Sergio Giovanni Mussi | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|
||||
Andrew Blatherwick | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
ROSEMARY ELIZABETH HADFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IRVIN MILTON COHEN FCA FABRP | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.76k | £155.18k | £130.91k | £104.20k | £128.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.09k | £109.32k | £115.47k | £124.59k | £142.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £60.31k | £7.85k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 FEBRUARY 2002 as amended on 05 Jun 2020 as amended on 11 Mar 2009
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN WATFORD, THREE RIVERS AND SURROUNDING AREAS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY THE PROVISION OF FURNITURE AND ACCESSORIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS. TO PROVIDE VOCATIONAL TRAINING, SUPPORT AND WORK EXPERIENCE FOR UNEMPLOYED PERSONS WHO VOLUNTEER AT THE SCHEME.
Maes buddion
WATFORD, THREE RIVERS AND THE SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 WHARF LANE
RICKMANSWORTH
HERTFORDSHIRE
WD3 1HA
- Ffôn:
- 01923 718666
- E-bost:
- manager@9livesfurniture.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window