LAGAT EDUCATIONAL CHARITY LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity now closed, all monies expended and closing Annual Report 31/7/07 submitted to Charity Commission and Companies House.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
- Gogledd Swydd Lincoln
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 06 Medi 2002: Cofrestrwyd
- 16 Hydref 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/07/2006 | 31/07/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.22k | £10.14k | £1.88k | £1.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.72k | £1.30k | £44.35k | £54.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2007 | 07 Ebrill 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2007 | 13 Mawrth 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2006 | 12 Chwefror 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2006 | 20 Mehefin 2007 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 03 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 13 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 31 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 31 Ionawr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 AUGUST 2002
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF EDUCATION BY THE MAKING OF GRANTS FOR VOCATIONAL AND BUSINESS TRAINING TO PEOPLE PRINCIPALLY IN (BUT NOT LIMITED TO ) LINCOLNSHIRE, NORTH EAST LINCOLNSHIRE AND NORTH LINCOLNSHIRE
Maes buddion
LINCOLNSHIRE, NORTH EAST LINCOLNSHIRE, NORTH LINCOLNSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window