TOWNSEND YOUTH PARTNERSHIP

Rhif yr elusen: 1093213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Enable the provision of positive activities, informal social & citizenship education and basic welfare to Children & Young People on the Townsend Estate, so that they can fufil their potential and not be dis-advantaged by their poverty.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £43,292
Cyfanswm gwariant: £50,709

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bournemouth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mawrth 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1157615 TOWNSEND CHILDREN'S PROJECT
  • 30 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • TOWNSEND YOUTH CENTRE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Bruce Viney Ymddiriedolwr 20 October 2023
POKESDOWN COMMUNITY YOUTH CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
BOURNEMOUTH YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Thomas Southgate Ymddiriedolwr 20 October 2023
POKESDOWN COMMUNITY YOUTH CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
BOURNEMOUTH YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Dobbins Ymddiriedolwr 20 October 2023
POKESDOWN COMMUNITY YOUTH CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
BOURNEMOUTH YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Petrauskas Ymddiriedolwr 30 January 2019
POKESDOWN COMMUNITY YOUTH CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
BOURNEMOUTH YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Simonm Potterton Ymddiriedolwr 30 January 2019
Dim ar gofnod
Richard Elms Ymddiriedolwr 12 November 2015
Dim ar gofnod
Bournemouth Young Men's Christian Association Ymddiriedolwr 01 April 2015
Dim ar gofnod
DAVID WILLIAMS Ymddiriedolwr 07 September 2009
CALVARY PENTECOSTAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
BOURNEMOUTH YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
TEEN CHALLENGE UK
Derbyniwyd: Ar amser
POKESDOWN COMMUNITY YOUTH CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £50.95k £63.19k £60.11k £62.92k £43.29k
Cyfanswm gwariant £58.09k £95.18k £72.27k £59.29k £50.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £12.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £47.83k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 19 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 19 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 09 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 09 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 23 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 23 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 09 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 09 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
56
Westover Road
Bournemouth
Christchurch
Dorset
BH1 2BS
Ffôn:
01202 290451