UNITED WORLD FOUNDATION FOR DEPRIVATION & DISABILITIES EMPOWERMENT (UWFFDADE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects "The Objectives" of the charity shall be to support education and development programmes, arouse awareness, relieve poverty and sickness and promote self esteem and welfare among the deprived: the orphans, widows and the harassed and the disabled in African communities of the United Kingdom and Africa.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Camden
- Greenwich
- Islington
- Lambeth
- Tower Hamlets
- Bwrwndi
- Cenia
- Ethiopia
- Rwanda
- Somalia
- Tanzania
- Uganda
- Y Swdan
- Zambia
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLOTE KENYANA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TAMBI ALLISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
M KITAMIRIKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MULINDWA MULINDWA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FLORENCE HENRIETTA KALIKWANI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
N RUSSEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR BHATANEHAIT LAKSHMINARAYANA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLES KARUHIZE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILSON KAREGYEYA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR RUHINDA RUHINDA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JIMMY KISAMBIRA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE ASHABA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NOOR KHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUMMER KOBUSINGYE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN PATRICK MUKWANA-BUSUNGU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELLY KIGOZI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILBERFORCE KAMU HANDA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.00k | £4.60k | £4.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.35k | £4.54k | £3.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 100 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 100 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 466 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 466 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 831 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 831 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1196 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1196 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1561 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1561 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ADOPTED 16 SEPTEMBER AS AMENDED 18 AUGUST 2003, AND 10 DECEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING PEOPLE IN NEED THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM AND AFRICA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, THE DISABLED, ORPHANS AND DISADVANTAGED YOUNG PEOPLE. 2. THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS BY THE PROVISION OF ADVICE, INFORMATION AND SUPPORT. 3. TO PROMOTE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES FOR TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Ffôn:
- 02085176518
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window