ADARA DEVELOPMENT (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Adara Development is an international development organisation focussed on improving health and education for women, children and their communities living in poverty. We are experts in maternal, newborn and child health; remote and rural community development. We reach hundreds of thousands of people living in poverty each year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Nepal
- Uganda
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2003: Cofrestrwyd
- ADARA(UK) (Enw gwaith)
- ISIS (UK) (Enw blaenorol)
- THE ISIS FOUNDATION (UK) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDETTE EVELYN EXEL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Derek Stapley | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|||||
KATE VACHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £341.54k | £276.20k | £256.81k | £209.19k | £166.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £418.96k | £225.58k | £245.64k | £188.61k | £216.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20 MAY 2002 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 3 JUNE 2003, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 21 JUNE 2010, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 18 FEBRUARY 2011 AND AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 10 NOVEMBER 2014.
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE RELIEF OF POVERTY ANYWHERE IN THE WORLD; 2) TO ADVANCE EDUCATION ANYWHERE IN THE WORLD; 3) FOR THE RELIEF OF SICKNESS BY THE PROVISION OF HEALTHCARE ANYWHERE IN THE WORLD. IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS THE TRUSTEES MAY, IN PARTICULAR, ALONE OR IN ASSOCIATION WITH OTHERS, (BUT NOT SO AS TO LIMIT THE GENERALITY OF THE OBJECTS LISTED ABOVE): A) INITIATE HEALTHCARE PROJECTS IN THE DEVELOPING WORLD WITH THE AIM OF IMPROVING THE HEALTH OF CHILDREN OR ADULTS IN UNDERPRIVILEGED COMMUNITIES; B) PROMOTE EDUCATION AND PROVIDE AID IN THE FIELDS OF NUTRITION, MATERNAL CARE, IMMUNISATION AND CLEAN WATER; C) PROCURE ESSENTIAL DRUGS AND MEDICAL EQUIPMENT FOR USE IN UNDERPRIVILEGED COMMUNITIES; D) PROCURE ESSENTIAL DRUGS AND MEDICAL EQUIPMENT FOR USE IN UNDERPRIVILEGED COMMUNITIES; E) EDUCATE AND TRAIN HEALTHCARE WORKERS TO PROVIDE HEALTHCARE SERVICES; F) FUND CHILDREN'S HOMES AND SCHOOLS. G) ESTABLISH, SUPPORT OR TRANSFER FUNDS TO ANY CHARITABLE TRUST, CHARITABLE COMPANY OR OTHER ASSOCIATION OR INSTITUTION WHICH IS FORMED FOR ANY OF THE OBJECTS IN 1 TO 3 ABOVE
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Level 2
117 Harrington Street
The Rocks
NSW 2000
- Ffôn:
- 61293952800
- E-bost:
- finance@adaragroup.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window