RICHMOND LEGAL ADVICE SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RICHMOND LEGAL ADVICE SERVICE AIMS TO PROVIDE CLIENTS WITH INITIAL AND BASIC LEGAL ADVICE, FREE OF CHARGE, WITH THE ADVICE BEING PROVIDED ONLY BY LEGALLY QUALIFIED VOLUNTEERS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 28 Hydref 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITA BIDDULPH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Fadi Farhat | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|
||||
JAMES JOHN COOK | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
||||
VICTOR WARNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRUCE GORDON MACGREGOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.00k | £5.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.29k | £35 | £35 | £3.32k | £1.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Tachwedd 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Tachwedd 2024 | 367 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mawrth 2022 | 149 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 MAY 2002 AS AMENDED 16 OCTOBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE "OBJECTS") IS THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF FREE LEGAL SERVICES TO THOSE PERSONS IN THE LONDON BOROUGH OF RICHMOND UPON THAMES AND SURROUNDING AREA WHO ARE UNABLE TO AFFORD SUCH LEGAL SERVICES AT ALL OR WHO CANNOT PAY FOR LEGAL SERVICES AT THE FINANCIAL RATES ON OFFER TO THEM, WHETHER SUCH INABILITY TO PAY IS PERMANENT OR TEMPORARY.
Maes buddion
GREATER LONDON - RICHMOND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Vineyard Mews
Preston Place
RICHMOND
TW10 6DD
- Ffôn:
- 07930 405 336
- E-bost:
- rlas@rlas.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window