Hanes ariannol WEST OXFORDSHIRE CITIZENS ADVICE
Rhif yr elusen: 1092539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £511.70k | £546.48k | £555.81k | £635.66k | £735.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £527.48k | £540.99k | £529.29k | £637.97k | £746.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £39.82k | £79.64k | £80.00k | £319.30k | £115.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £82.00k | £111.01k | £72.70k | £58.70k | £154.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.46k | £19.49k | £16.24k | £20.55k | £32.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £477.91k | £526.74k | £539.32k | £615.03k | £692.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £328 | £256 | £251 | £89 | £64 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £11.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £527.48k | £540.99k | £529.29k | £637.97k | £746.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.48k | £2.61k | £2.69k | £2.00k | £2.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.