ST. BARNABAS (HADLEIGH) PRE-SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PRE-SCHOOL EDUCATION
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 20 Mai 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1159837 BARNY BUS PRESCHOOL
- 21 Awst 2002: Cofrestrwyd
- 20 Mai 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- ST. BARNABAS PRE-SCHOOL (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.23k | £82.09k | £62.15k | £65.72k | £68.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.41k | £78.46k | £61.12k | £59.36k | £67.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2014 | 03 Rhagfyr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Gorffennaf 2014
(Mae'r cyfrifon |
03 Rhagfyr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2013 | 02 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2013 | 02 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2012 | 13 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2012 | 19 Rhagfyr 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PRE-SCHOOL CONSTITUTION DATED 19 APRIL 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE AIM OF THE PRE-SCHOOL IS TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS AND BY: OFFERING APPROPRIATE PLAY FACILITIES AND TRAINING COURSES, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN WHATEVER THEIR RACE, CULTURE, RELIGION, MEANS OR ABILITY. (PLEASE SEE COPY OF CONSTITUTION ON FILE FOR DETAILS).
Maes buddion
ESSEX - CASTLE POINT - ST. BARNABAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window