PERSPECTIVES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of children and young people with physical or learning difficulties, their families and carers in and around St. Petersburg, Russia by providing or assisting with the provision of items, facilities, equipment or other resources which would not otherwise be provided put of statutory funding.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Rwsia
Llywodraethu
- 22 Hydref 2002: Cofrestrwyd
- 25 Ebrill 2022: Tynnwyd (WEDI'U TROSGLWYDDO I ELUSEN A ESGUSODIR)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.82k | £26.04k | £28.48k | £25.78k | £18.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.12k | £27.20k | £25.96k | £27.02k | £28.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 29 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | 29 Ionawr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST EXECUTED ON THE 1 OCTOBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") THE RELIEF OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH PHYSICAL OR LEARNING DIFFICULTIES. THEIR FAMILIES AND CARERS IN AND AROUND ST PETERSBURG, RUSSIA BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF ITEMS, FACILITIES, EQUIPMENT OR OTHER RESOURCES WHICH WOULD NOT OTHERWISE BE PROVIDED OUT OF STATUTORY FUNDING.
Maes buddion
OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window