Hanes ariannol EARTH TRUST
Rhif yr elusen: 1095057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.65m | £2.05m | £3.43m | £3.11m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £1.63m | £1.42m | £2.86m | £1.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £35.42k | £35.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £136.89k | £130.89k | £1.83m | £1.60m | £54.06k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.01m | £1.39m | £3.06m | £2.74m | £899.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £110.87k | £67.27k | £18.95k | £9.19k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £375.75k | £342.06k | £283.89k | £306.92k | £496.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £156.35k | £127.40k | £73.44k | £57.04k | £85.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £47.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.53m | £1.26m | £2.67m | £1.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £97.92k | £77.71k | £144.51k | £163.97k | £205.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.42k | £0 | £9.75k | £7.64k | £14.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.97k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £19.38k | £16.65k | £19.33k | £20.95k | £26.13k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.