THE GUILD OF PSYCHOTHERAPISTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote through psychotherapy the relief of psychological disorders in members of the public, by education, training, research and by clinical procedure.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Mai 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 267143 THE GUILD OF PSYCHOTHERAPISTS STUDENTSHIPS TRUST
- 03 Medi 2002: Cofrestrwyd
- GUILD OF PSYCHOTHERAPISTS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedict Paul Michael Tunstall | Cadeirydd | 01 August 2023 |
|
|
||||
Sian Angharad Morgan | Ymddiriedolwr | 04 February 2025 |
|
|
||||
Mariana Dodig | Ymddiriedolwr | 04 February 2025 |
|
|
||||
Ivana Redfern | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Susan Caroline Thomas | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Andrea Fassolas | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Jonathan Michael Ridley | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Frances Margaret Stedman | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Nichola Koratjitis | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Myra Connell | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Michelle Willett | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Fiona Joy Yaron-Field | Ymddiriedolwr | 09 July 2022 |
|
|
||||
Mary Ruth Mitchinson | Ymddiriedolwr | 09 July 2022 |
|
|
||||
DENIS JEAN-BERNARD ECHARD | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £280.06k | £250.41k | £193.72k | £230.13k | £216.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £263.57k | £255.84k | £248.12k | £242.46k | £211.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 04 Awst 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 04 Awst 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 09 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 09 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/05/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/04/2002 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 29/04/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 JUL 2003 as amended on 14 May 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THROUGH PSYCHOTHERAPY OFFERED BY ITS MEMBERS, THE RELIEF OF PSYCHOLOGICAL DISTURBANCE OR DISORDER IN MEMBERS OF THE PUBLIC BY PROVIDING FOR: A) EDUCATION AND TRAINING IN, AND THE UNDERTAKING OF RESEARCH CONNECTED WITH PSYCHOANALYTICAL PSYCHOTHERAPY FOR TRAINEES, STUDENTS, MEMBERS AND OTHER PRACTITIONERS OF PSYCHOTHERAPY, PROVIDED THAT SUCH EDUCATION, TRAINING AND RESEARCH SHALL COVER AS WIDE A RANGE OF THEORIES WITHIN THE PSYCHOLSLYTICAL AND PSYCHODYNAMIC MODELS AS MAY FROM TIME TO TIME BE PRACTICABLE AND PROVIDED ALWAYS THAT: (I) NO ONE OR MORE THEORIES WITHIN THE SAID MODELS SHALL BE DEEMED MORE AUTHORITATIVE THAN ANY OTHER SUCH THEORY OR THEORIES; (II)NO MEMBER, TRAINEE OR STUDENT SHALL BE REQUIRED AT ANY TIME TO PRACTICE PSCHOANANLYTICAL PSYCHOTHERAPY SOLEY IN ACCORDANCE WITH THE PRICINPLES OF ANY ONE OR MORE THEORY OR THEORIES WITHIN THE SAID MODELS TO THE EXCLUSION OF ANY OTHER SUCH THEORY OR THEORIES; AND (B) TO PROVIDE (SUBJECT TO CRITERIA ESTABLISHED UNDER THE DIRECTION OF THE COUNCIL) PSYCHOTHERAPY TO INDIVIDUALS WHO ARE UNABLE TO AFFORD COMMERCIAL MARKET RATES AND FOR WHOM THE NATIONAL HEALTH SERVICE IS UNABLE TO OFFER SUCH PROVISION ON A TIMELY BASIS WHERE THE CHARGE TO THE INDIVIDUAL IS LESS THAN SUCH CURRENT COMMERCIAL MARKET RATES. SUCH OTHER ACTIVITIES AS MAY FROM TIME TO TIME BE CONSISTENT WITH THE PROVISIONS O PARAGRAPH 3(A) AND 3(B) HEREOF INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE ORGANISATION AND RUNNING OF ANY INSTITUTION THAT MAY BE DEEMED NECESSARY TO CARRY OUT THE OBJECTIVES HEREIN SET OUT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE GUILD OF PSYCHOTHERAPISTS
47 NELSON SQUARE
LONDON
SE1 0QA
- Ffôn:
- 07833746569
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window