EUROPEAN SUZUKI TEACHING DEVELOPMENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support teacher training courses for Suzuki teachers for which we pay the costs of the teacher trainer. In 2021-22 we have potential projects in South Africa and Zimbabwe (if security allows), and in Poland, Spain and online for Ukrainian teachers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Awstria
- Croatia
- De Affrica
- Denmarc
- Estonia
- Ffrainc
- Groeg
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Yr Iâ
- Hwngari
- Ireland
- Latfia
- Lithwania
- Norwy
- Rwsia
- Sbaen
- Sweden
- Twrci
- Ukrain
- Y Ffindir
- Ynysoedd Faroe
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr HAUKUR FLOSI HANNESSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
BIRTE KELLY | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|||||
HANNAH O'DELL | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|||||
Juan Drown | Ymddiriedolwr | 30 September 2017 |
|
|
||||
MARTIN RUETTIMAN | Ymddiriedolwr | 26 October 2011 |
|
|
||||
CHRISTINE MAGASINER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.77k | £72.25k | £16.13k | £8.88k | £8.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.68k | £9.59k | £21.20k | £10.66k | £17.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST EXECUTED ON THE 15TH MARCH 2002. as amended on 30 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE TRUST ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC PARTICULARLY CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, ABOUT ALL ASPECTS OF THE TEACHING METHODS, PHILOSOPHY AND PRACTICES OF DR SHINICHI SUZUKI IN EUROPE AND ELSEWHERE.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Mr. Juan Drown
21 Viceroy Close
East End Road
London N2 8BA
N2 8BA
- Ffôn:
- 07594222551
- E-bost:
- suzukiteachingtrust@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window