STONEWALL EQUALITY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting equality and human rights for lesbian, gay, bisexual and trans people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£6,915,904
Roddion a chymynroddion | £1.44m | |
Weithgareddau elusennol | £5.27m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £8.16k | |
Arall | £197.01k |
Cyfanswm gwariant:
£7,774,365
Codi arian | £1.60m | |
Weithgareddau elusennol | £6.18m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £183,445 o 203 gontract(au) llywodraeth a £618,757 o 8 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.60m | |
Gwariant elusennol | £6.18m |
Pobl

114 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 4 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 2003: Cofrestrwyd
- THE STONEWALL LOBBY GROUP LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Dixon | Cadeirydd | 25 July 2017 |
|
|
||||
Kushal Bipinchandra Khandhar | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
John Dickinson-Lilley | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Sadiq Gillani | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Tayibatu Alao | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Gbolahan Faleye | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Ayla Zoe Louise HOLDOM | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.32m | £11.55m | £7.85m | £7.78m | £6.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.12m | £12.77m | £8.22m | £8.22m | £7.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £380.46k | £183.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £702.30k | £1.87m | £426.39k | £527.87k | £618.76k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.74m | £2.33m | £1.85m | £1.82m | £1.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.12m | £0 | £364.20k | £365.85k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.41m | £9.21m | £5.63m | £5.59m | £5.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46.10k | £14.97k | £1.29k | £2.80k | £8.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £197.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £377.75k | £425.41k | £208.96k | £170.37k | £447 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.50m | £10.83m | £6.71m | £6.49m | £6.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.62m | £1.94m | £1.52m | £1.72m | £1.60m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £58.36k | £58.00k | £112.71k | £133.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £270.56k | £216.63k | £403.66k | £284.37k | £183.82k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.09m | £1.10m | £1.10m | £1.10m | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £3.61m | £3.24m | £2.41m | £1.92m | £2.00m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £932.97k | £1.75m | £1.48m | £1.31m | £1.19m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/08/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/09/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/04/2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 16/03/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04/11/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 FEB 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) THROUGHOUT THE WORLD BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS (A) MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS (B) RESEARCH INTO HUMAN RIGHTS ABUSES (C) EDUCATING THE PUBLIC ABOUT HUMAN RIGHTS (D) PROVIDING ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS ON HUMAN RIGHTS MATTERS (E) CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW (F) COMMENTING ON PROPOSED HUMAN RIGHTS LEGISLATION (G) RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES (H) PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHTS (I) PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AMONG INDIVIDUALS AND CORPORATIONS (J) INTERNATIONAL ADVOCACY OF HUMAN RIGHTS (K) ELIMINATING INFRINGEMENTS OF HUMAN RIGHTS IN FURTHERANCE OF THAT OBJECT, BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER TO ENGAGE IN POLITICAL ACTIVITY PROVIDE THAT THE TRUSTEES ARE SATISFIED THAT THE PROPOSED ACTIVITIES WILL FURTHER THE PURPOSES OF THE CHARITY TO AN EXTENT JUSTIFIED BY THE RESOURCES COMMITTED AND THE ACTIVITY IS NOT THE DOMINANT MEANS BY WHICH THE CHARITY CARRIES OUT ITS OBJECTS. TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY IN THE UNITED KINGDOM AND IN PARTICULAR THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUND OF SEXUAL ORIENTATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY; A) RAISING AWARENESS OF ALL ASPECTS OF DISCRIMINATION IN SOCIETY BY PUBLICATIONS, LECTURES, USE OF THE MEDIA, PUBLIC ADVOCACY AND OTHER MEANS OF COMMUNICATION; B) CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH ON EQUALITY AND DIVERSITY AND PUBLISHING THE RESULTS OF THE SAME TO THE PUBLIC; C) ADVANCING EDUCATION IN EQUALITY AND DIVERSITY WHETHER BY TEACHING OR PRODUCING MATERIALS; D) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY BY THE USE OF PUBLICATIONS, CODES OF PRACTICE, SCHEMES FOR EMPLOYERS, AWARD SCHEMES, THE MEDIA AND PUBLIC ADVOCACY; E) PROMOTING THE SOUND ADMINISTRATION OF THE LAW RELATING TO EQUALITY ISSUES BY; I) THE PROVISION OF SPECIALIST LEGAL ADVICE, ASSISTANCE AND REPRESENTATION TO PEOPLE WHO ARE UNABLE TO OBTAIN SUCH LEGAL ADVICE, ASSISTANCE AND REPRESENTATION AS A RESULT OF THEIR LACK OF RESOURCE; II) THE PROVISION OF SPECIALIST LEGAL INTERVENTION TO ASSIST THE COURTS; AND III) THE PROVISION OF ADVICE ON THE INSTITUTIONS, STRUCTURES AND MECHANISMS BY WHICH SUCH LAW IS ENFORCED; TO RELIEVE POVERTY; AND TO PROMOTE ANY OTHER PURPOSE WHICH IS CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Stonewall
188-192 St. John Street
LONDON
EC1V 4JY
- Ffôn:
- 02075931850
- E-bost:
- info@stonewall.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window