THE COT DEATH SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2005
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2006: y trosglwyddwyd cronfeydd i 262191 THE LULLABY TRUST
- 27 Mehefin 2002: Cofrestrwyd
- 20 Ebrill 2006: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2004 | 31/01/2005 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £58.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.58k | £81.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2005 | 30 Awst 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2005 | 31 Ionawr 2006 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2004 | 04 Ionawr 2005 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2004 | 04 Ionawr 2005 | 35 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 DECEMBER 2000, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 13 APRIL 2002
Gwrthrychau elusennol
TO PROTECT AND PRESERVE THE HEALTH OF BABIES DEEMED TO BE AT RISK FROM COT DEATH ; IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF RESPIRATION MONITORS; TO PROTECT AND PRESERVE THE HEALTH OF FAMILIES OF COT DEATH VICTIMS BY PROVIDING COUNSELLING AND ADVICE.
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window