Hanes ariannol SPARKLE (SOUTH WALES)
Rhif yr elusen: 1093690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £619.08k | £555.84k | £526.89k | £728.69k | £647.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £532.91k | £541.20k | £502.69k | £699.04k | £671.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £70.74k | £50.54k | £69.39k | £235.60k | £123.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £555.13k | £485.66k | £492.40k | £681.33k | £576.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.15k | £3.77k | £3.24k | £3.26k | £4.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £57.25k | £64.22k | £28.90k | £43.47k | £65.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.55k | £2.18k | £2.36k | £617 | £959 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £504.05k | £523.31k | £486.68k | £688.41k | £659.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.86k | £17.89k | £16.00k | £10.64k | £11.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £4.39k | £4.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.