ymddiriedolwyr SPARKLE (SOUTH WALES)
Rhif yr elusen: 1093690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Mary Kelly | Cadeirydd | 19 September 2019 |
|
|
||||
Stacey Hawdon | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Tracey Ann Pead | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Anthony Durston | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
NICOLE GARNON | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Martin Gerrard | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Noel Geoffrey Williams | Ymddiriedolwr | 08 August 2019 |
|
|
||||
Dr SABINE MAGUIRE | Ymddiriedolwr | 21 June 2001 |
|
|
||||
JOAN YVONNE SHEPPARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.