Dogfen lywodraethu LEE ABBEY FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1094097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 MAY 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 6 SEPTEMBER 2002, 3 DECEMBER 2005 AND 22 NOVEMBER 2008 AND 27 OCTOBER 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 MAR 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH WORLD-WIDE THROUGH THE MINISTRY OF COMMUNITIES OF CHRISTIANS WHOSE SHARED LIVES IN THE FELLOWSHIP OF THE HOLY SPIRIT COMMUNICATE THE LOVE OF GOD REVEALED IN JESUS CHRIST
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED. IN PRACTICE LEE ABBEY NR LYNTON DEVON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.