ymddiriedolwyr LEE ABBEY FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1094097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Charles Roland Widdows | Cadeirydd | 04 March 2018 |
|
|||||||||||||||
Peter James Harwood | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||||||||||||
Rachel Oates | Ymddiriedolwr | 07 September 2018 |
|
|
||||||||||||||
Julia Laurel Claire Hocking | Ymddiriedolwr | 18 May 2015 |
|
|
||||||||||||||
Adrian Christopher Male | Ymddiriedolwr | 18 May 2015 |
|
|||||||||||||||
REV DR GRAHAM ROBERT CAPPLEMAN | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|||||||||||||||
REVD SELINA GARNER | Ymddiriedolwr | 12 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.