SOMALI SENIOR CITIZENS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Day time lunch served six days a week, Monday to Saturday between 9.30 am to 4 pm Providing advice and information on social welfare services, networking with Tower Hamlet's law center, Housing Department and citizen's advice bureau. Health advice and interpretation services. Provide facilities for social activities and religious studies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £27,292 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Tower Hamlets
Llywodraethu
- 14 Mai 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMA OMAR | Cadeirydd | 01 April 2014 |
|
|
||||
MOHAMUD ABDI HUSSEIN | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Hussein M Farah | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
Suleiman Araleh | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
MOHAMED ADAN GULAID | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.24k | £145.11k | £51.32k | £72.53k | £57.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.18k | £111.24k | £82.34k | £71.85k | £72.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £20.31k | N/A | £15.76k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.52k | £124.80k | £37.16k | £23.25k | £27.29k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Chwefror 2025 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Chwefror 2025 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Chwefror 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Chwefror 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 JANUARY 2002 AS AMENDED 20 MARCH 2003
Gwrthrychau elusennol
THE ORGANISATION IS ESTABLISHED FOR ELDERLY PERSONS, PARTICULARLY SOMALIANS, LIVING IN THE LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS TO ASSIST IN THE RELIEF OF POVERTY SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
ELDERLY PERSONS PARTICULARLY SOMALIANS LIVING IN LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Somali Senior Citizens Club
37 St. Matthew's Row
LONDON
E2 6DT
- Ffôn:
- 07949244941
- E-bost:
- sscclub1@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window