Hanes ariannol BETTER LIFE ASSEMBLY BIBLEWAY CHURCH

Rhif yr elusen: 1095131
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 38 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023
Cyfanswm Incwm Gros £44.87k £38.27k £55.97k £47.81k £64.91k
Cyfanswm gwariant £44.41k £33.17k £46.31k £52.48k £67.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A