UNITED KINGDOM ASIAN WOMENS CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Social and Health Well-Being of Older People Education and Health of Asian Women
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 15 Awst 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATNAM DHANJAL | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
SHANTI DEVI | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
DALJIT BANGER | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
HLA HLA MAY | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
HARBANS UBHI | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
FARZANA AYUB | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Reshma Shergill | Ymddiriedolwr | 02 January 2014 |
|
|
||||
sudarshan abrol | Ymddiriedolwr | 01 April 1983 |
|
|
||||
KAMAL JAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KULWINDER PADAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.30k | £15.16k | £20.07k | £6.91k | £4.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.01k | £30.74k | £21.20k | £18.87k | £8.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.18k | £18.01k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Tachwedd 2024 | 286 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Mawrth 2023 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Mawrth 2023 | 415 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Chwefror 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 FEBRUARY 2000 AS AMENDED BY 17 APRIL 2003
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF WOMEN PARTICULARLY BRITISH ASIAN WOMEN WITHIN BIRMINGHAM (THE AREA OF BENEFIT) BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF ADVICE, INFORMATION AND TRAINING AND THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATIONAL AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE IN ORDER TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH PERSONS..
Maes buddion
BIRMINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 HAMSTEAD ROAD
HOCKLEY
BIRMINGHAM
B19 1BX
- Ffôn:
- 01215234910
- E-bost:
- ukawc@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window