CEDARS PRIMARY SCHOOL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To manage monies payed for residential school trips, in-school events and fundraising activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Milton Keynes
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
- CEDARS COMBINED SCHOOL (Enw gwaith)
- CEDARS COMBINED (NEWPORT PAGNELL) SCHOOL FUND (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Goldsmith | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Kate Warren | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
LOUISA Swannell | Ymddiriedolwr | 21 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.62k | £28.91k | £33.09k | £43.26k | £39.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.36k | £31.57k | £44.32k | £31.23k | £33.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 04 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 03 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST EXECUTED ON THE 22ND DAY OF MAY 2002 AS AMENDED 24 JUNE 2010.
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") 1. THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUPILS AT CEDARS COMBINED SCHOOL NEWPORT PAGNELL BY PROVIDING FUNDS, ITEMS, SERVICES AND FACILITIES THAT IT IS NOT THE OBLIGATION OF ANY STATUTORY AUTHORITY TO PROVIDE. 2. THE FURTHERANCE OF SUCH OTHER GENERAL CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE, THROUGH THE PROVISION OF GRANTS.
Maes buddion
MILTON KEYNES - NEWPORT PAGNELL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cedars Primary School
Bury Street
NEWPORT PAGNELL
MK16 0DT
- Ffôn:
- 01908610561
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window