CLYBIAU PLANT CYMRU KIDS CLUBS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs exists to help communities in Wales by promoting, developing and supporting quality, affordable, accessible out of school childcare clubs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,488,824
Roddion a chymynroddion | £1.82k | |
Weithgareddau elusennol | £1.47m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £6.72k | |
Buddsoddiadau | £6.74k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,552,919
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.55m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £76,287 o 2 gontract(au) llywodraeth a £1,010,941 o 11 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.55m |
Pobl

30 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru
Llywodraethu
- 01 Awst 2002: Cofrestrwyd
- CLYBIAU PLANT CYMRU KIDS' CLUBS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Williams | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Sarah Jane Stephenson-Rix | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
sian Adams | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|||||
Alaw Davies | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Sian Morgan | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Debbie Tingley | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|||||
Areatha Comanescu | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Beryl Louise Blackmore | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|||||
Janet Owen | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Samantha Jane Maitland-Price | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £998.53k | £1.40m | £1.37m | £1.69m | £1.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £1.18m | £1.40m | £1.52m | £1.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £127.13k | £97.05k | £124.35k | £144.40k | £76.29k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £778.14k | £978.40k | £918.64k | £1.10m | £1.01m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.21k | £14.88k | £629 | £2.87k | £1.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.03k | £0 | £14.67k | £11.08k | £6.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £965.94k | £1.38m | £1.36m | £1.67m | £1.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £352 | £43 | £30 | £733 | £6.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £6.26k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.12m | £1.18m | £1.40m | £1.52m | £1.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.89k | £6.72k | £6.60k | £7.46k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £98.88k | £127.62k | £83.55k | £104.08k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £25.41k | £28.60k | £29.73k | £61.11k | £45.09k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £196.48k | £449.09k | £473.43k | £600.54k | £636.98k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £86.32k | £128.37k | £180.01k | £174.80k | £259.30k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 1 OCTOBER 2001 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS 17 AUGUST 2005 AND 26 SEPTEMBER 2005 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 24 OCT 2018
Gwrthrychau elusennol
A) PROMOTE, THE CARE AND EDUCATION OF CHILDREN IN OUT OF SCHOOL CHILDCARE CLUBS AND TO PROMOTE THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAY, RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS OF SUCH CHILDREN IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECTS OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. B) ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF PERSONS PROVIDING SUCH CARE AND EDUCATIONAL AND RECREATIONAL FACILITIES. C) CONDUCT RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF THE CARE, EDUCATION AND RECREATION OF SUCH CHILDREN AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
IN PRACTICE WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Clybiau Plant Cymru Kids Clubs
Bridge House
Station Road
Llanishen
CARDIFF
CF14 5UW
- Ffôn:
- 02920741000
- E-bost:
- info@clybiauplantcymru.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window