Hanes ariannol STOCKPORT SPORTS TRUST
Rhif yr elusen: 1094247
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.55m | £11.71m | £12.37m | £12.81m | £12.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.46m | £11.67m | £12.09m | £12.14m | £13.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.39m | £1.39m | £1.41m | £1.13m | £300.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.22k | N/A | N/A | £89.39k | £2.85m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £276.20k | £378.01k | £274.54k | £271.66k | £66.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.85m | £10.84m | £11.20m | £11.67m | £9.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.86k | £10.54k | £5.18k | £3.33k | £846 | |
|
Incwm - Arall | £403.53k | £479.02k | £888.79k | £865.99k | £681.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.42m | £11.55m | £11.86m | £12.03m | £13.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £97.16k | £123.77k | £113.61k | £109.67k | £32.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.05k | £26.89k | £25.02k | £23.33k | £40.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | -£49.63k | £0 | £118.79k | £4.75k | £142.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.