ST PETER'S STAPENHILL CHURCH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Christian religion in the charity's immeadiate operational area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Derby
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melissa Wright | Cadeirydd | 23 January 2024 |
|
|
||||
ELAINE DICKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HAMISH IAN METHVEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.92k | £5.79k | £5.92k | £6.02k | £3.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £2.23k | £706 | £0 | £12.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 04 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 23 MAY 2002.
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY THE TRUST FUND TO OR FOR SUCH CHARITIES OR CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING): (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN THE CHARITY'S IMMEDIATE OPERATION AREA (THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER'S STAPENHILL AND IN BURTON ON TRENT, DERBYSHIRE, STAFFORDSHIRE) AND ELSEWHERE (B) TO FURTHER THE EDUCATION (INCLUDING PHYSICAL AND SOCIAL TRAINING) OF YOUNG PEOPLE (AGED 25 OR YOUNGER) RESIDENT IN OR ATTENDING SCHOOLS IN THE CHARITY'S IMMEDIATE OPERATION AREA AND ELSEWHERE (C) THE RELIEF OF NEED AND SICKNESS AND THE DISTRESS CAUSED THEREBY OF PEOPLE RESIDENT IN THE CHARITY'S IMMEDIATE OPERATION AREA AND ELSEWHERE (D) TO ADVANCE THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN OR IN CONNECTION WITH THE CHARITY'S IMMEDIATE OPERATION AREA AND ELSEWHERE
Maes buddion
THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER'S STAPENHILL AND IN BURTON ON TRENT, DERBYSHIRE, STAFFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
100 Galloway Road
Drakelow
BURTON-ON-TRENT
DE15 9UJ
- Ffôn:
- 07974433419
- E-bost:
- hamish0902@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window