Dogfen lywodraethu THE MARLER TRUST
Rhif yr elusen: 1094923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DEED OF SETTLEMENT DATED 8 JUNE 1972, ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 24 OCTOBER 2005, AND RESOLUTIONS OF 1 JANUARY 2006, 21 NOVEMBER 2007 AND 26 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL PAY OR APPLY THE INCOME OF THE TRUST FUND TO OR FOR THE BENEFIT OR IN FURTHERANCE OF SUCH CHARITABLE PURPOSE OR CHARITABLE PURPOSES AND SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS OR CHARITABLE FOUNDATIONS IN SUCH MANNER AND IN SUCH PROPORTIONS AS THE TRUSTEE MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.