ymddiriedolwyr NORTH END WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1092999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Lacey | Cadeirydd | 11 May 2017 |
|
|
||||
Tina Davies | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Janette Pearce | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Chris Hewitt | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
Muriel Elizabeth Cox | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||
Carolyn Holmes | Ymddiriedolwr | 12 January 2017 |
|
|
||||
IRENE WOOLGAR | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|
||||
BETTY TRIGG | Ymddiriedolwr | 21 May 2013 |
|
|
||||
MARY KING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.