Hanes ariannol BARNABAS FUND
Rhif yr elusen: 1092935
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.40m | £14.18m | £16.57m | £18.25m | £21.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.00m | £14.36m | £16.55m | £18.11m | £19.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.55k | £41.44k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.37m | £14.17m | £15.84m | £18.24m | £21.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.56k | £4.08k | £4.60k | £11.81k | £8.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.21k | £6.15k | £5.49k | £643 | £9.29k | |
|
Incwm - Arall | £14.72k | £71 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £707.53k | £622.19k | £491.32k | £1.07m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.67m | £14.16m | £16.35m | £17.91m | £19.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £328.81k | £195.33k | £201.63k | £191.20k | £276.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.20k | £19.66k | £13.93k | £13.93k | £15.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £12.71m | £14.99m | £16.43m | £16.88m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.