ymddiriedolwyr BARNABAS FUND
Rhif yr elusen: 1092935
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Philip Seymour Richards | Cadeirydd | 30 March 2023 |
|
|
||||||
CAROLINE JULIA CHENEVIX KERSLAKE | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|||||||
Dr Dhinakaran Robert Jaba Prasad Phillips | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|||||||
Andrew Carey | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||||
Simon Reading Lord | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|||||||
Rev Vinay Samuel | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
||||||
Rev I McNaughton | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.