GRACE FOUNTAIN CHURCH LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Christian Religion at Home and Abroad by proclaiming truths concerning God's Son Jesus Christ as taught in the Holy Bible. Such other charitable purposes as shall further the attainment of the above including supporting missionary activities in the UK and overseas. Promotion of religious instruction in accordance with the Christian religion by means of a Sunday School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Wigan
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 2002: Cofrestrwyd
- GREENOUGH CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT REV FOSTER HOLY DOE | Cadeirydd |
|
||||||
GWENETH RYDER | Ymddiriedolwr | 30 July 2013 |
|
|
||||
MAUREEN WATSON JP | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.83k | £74.69k | £68.80k | £90.25k | £102.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.56k | £63.29k | £61.11k | £77.35k | £97.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/05/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/09/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/03/2006 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 20/11/2014
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION BY THE PROCLAMATION AND FURTHERANCE OF THE GOSPEL OF GOD CONCERNING HIS SON JESUS CHRIST AND LORD AND THE PREACHING AND TEACHING OF THE WORD OF GOD BY THE CHURCH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FUNDAMENTAL TRUTHS; IN THE VIRGIN BIRTH OF OUR LORD JESUS CHRIST AND IN HIS SINLESS LIFE ON EARTH, IN THE TRUINE GOD, FATHER, SON AND HOLY SPIRIT, IN REDEMPTION THROUGH THE SHED BLOOD OF CHRIST ON CALVARY, IN THE RESURRECTION OF CHRIST AND HIS SECOND COMING, IN THE WATER BAPTISM OF BELIEVERS BY TOTAL IMMERSION, IN THE FULLNESS OF THE HOLY SPIRIT AS IN ACTS 2.4 WITH THE INITIAL EVIDENCE OF SPEAKING TONGUES, IN THE MINISTRY OF THE MIRACULOUS, THAT CHRISTIANS MUST LIVE CLEAN, SEPARATED LIVES, THAT THE BIBLE IS GOD'S INSPIRED WORD FROM GENESIS TO REVELATION. SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL FURTHER THE ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECTS OF THE CHARITY INCLUDING SUPPORTING MISSIONARY ACTIVITIES IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS. PROMOTION OF RELIGIOUS INSTRUCTION IN ACCORDANCE WITH THE CHRISTIAN RELIGION BY MEANS OF A SUNDAY SCHOOL.
Maes buddion
UNITED KINGDOM & OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Grace Fountain Church
Scholes
WIGAN
WN1 3NH
- Ffôn:
- 01942496755
- E-bost:
- gfc.wigan@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window