ymddiriedolwyr TYNE THEATRE AND OPERA HOUSE PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1120746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajinder Singh JP | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|||||||||
Dr Kathleen Fadden | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|||||||||
Rebecca Jay Graham | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||||||
Chloe Maria Squires | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||||||
Sonia Maria Hernandez Laffey | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||||||
James Lamb | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||||||
Rosalind Dougal | Ymddiriedolwr | 14 March 2017 |
|
|||||||||
John Richardson | Ymddiriedolwr | 14 March 2017 |
|
|
||||||||
MICHAEL JOHN WILMOT | Ymddiriedolwr | 20 February 2015 |
|
|
||||||||
James Lloyd | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
||||||||
Alan Paul Butland | Ymddiriedolwr | 02 February 2014 |
|
|
||||||||
IAN RICHARD HARRIS MBE FRICS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
BARRY NEIL SPEKER OBE DL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.