Hanes ariannol SHENFIELD UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1093004
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/02/2019 | 01/02/2020 | 01/02/2021 | 01/02/2022 | 01/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.07k | £6.00k | £5.52k | £5.86k | £5.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.44k | £4.70k | £3.38k | £5.20k | £7.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.