Hanes ariannol BROOKSIDE OUT OF SCHOOL CARE CLUB
Rhif yr elusen: 1094725
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/05/2008 | 23/05/2009 | 27/05/2010 | 27/05/2011 | 31/05/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.22k | £42.61k | £37.51k | £32.96k | £40.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.30k | £41.27k | £40.11k | £40.40k | £39.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.