ymddiriedolwyr THE HARTLEPOOL MASONIC BENEVOLENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1094037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Maw Mr | Cadeirydd | 26 May 2015 |
|
|||||
Jamie Allison | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Robert Ian Ratcliffe MBE | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Kris Middleton | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Paul Fryer | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
IAN HEWETSON | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
Peter Richardson | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
WILLIAM VINCENT FLORENTINE | Ymddiriedolwr | 26 June 2011 |
|
|
||||
LEWIS JOHN AYERS | Ymddiriedolwr | 26 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.