Hanes ariannol GREENFIELDS JUNIOR SCHOOL PTFA

Rhif yr elusen: 1093055
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £8.77k £9.81k £9.01k £3.55k £0
Cyfanswm gwariant £7.92k £5.42k £3.35k £7.47k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A