Hanes ariannol SLOUGH CROSSROADS CARING FOR CARERS

Rhif yr elusen: 1093472
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £274.33k £356.13k £277.71k £223.57k £214.83k
Cyfanswm gwariant £274.23k £290.44k £263.09k £219.23k £250.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £62.00k £82.96k £147.17k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £61.29k £62.00k N/A N/A