Hanes ariannol THE CHELSEA LODGE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 1094135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (91 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.92k £2.15k £19.89k £10.82k £12.69k
Cyfanswm gwariant £8.59k £500 £17.90k £10.16k £12.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A