STEMPOINT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
STEMPOINT is an educational charity whose aim is to inspire young people in Science, Technology, Engineering and Maths. We do this by engaging young people in memorable experiences and by introducing them to STEM professionals. We have more than 35 years experience of working at the interface of education and local STEM based business, industry and research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,100 o 1 gontract(au) llywodraeth a £7,100 o 4000 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 18 Hydref 2002: Cofrestrwyd
- SETPOINT HERTFORDSHIRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DAVID STOREY | Cadeirydd |
|
|
|||||
David Roberts | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
Dr Georgia Mitrousia | Ymddiriedolwr | 29 August 2024 |
|
|
||||
Michael Allan Bartholomeusz | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Edward Hutchings | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|||||
Dr Benjamin Burningham | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Ian Harrison Hawkins | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Stephanie Baxter | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Jennifer Anne Maskrey | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Deborah Cole | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
Anthony McKay | Ymddiriedolwr | 17 July 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £275.12k | £325.38k | £354.99k | £411.74k | £387.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £270.08k | £269.34k | £301.80k | £426.67k | £459.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 21 JUNE 2002. as amended on 08 Feb 2023 as amended on 27 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
4. OBJECTS The Objects for which the Charity is established are: 4.1 To advance the theoretical and practical education of principally young people in science, technology, engineering and mathematics, working with schools and business. 4.2 To advance the public and in particular students’ understanding of science, engineering, technology and related subjects and the role of education in this. 4.3 The area of benefit shall be principally the East of England, but may extend further within the UK at the discretion of the Trustees. 4.4 The Charity shall also advance such other charitable purposes, which are beneficial to the public and which are consistent with the Objects stated above as the Trustees shall in their absolute discretion determine. 4.5 This Article 4 may be amended subject to obtaining the prior consent of the Charity Commission as required by section 64 of the Charities Act 1993 (as amend in 2006, and as amended from time to time).
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
at MBDA
Six Hills Way
STEVENAGE
Hertfordshire
SG1 2DA
- Ffôn:
- (0) 1438 419450
- E-bost:
- admin@stempoint.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window