HILLINGDON SOMALI WOMEN'S GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hillingdon Somali Women's group provides a variety of services to Somali women and their families. A lot the women we help are unemployed due to lack of relevant skills and communication barries. We provide the following services Advice --- employment, benefits and education. IT and ESOL Courses---- to equip our clients with skills to help them seek employment. After school club
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ealing
- Harrow
- Hillingdon
- Hounslow
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulekha Jama | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
NAJMA H SAID | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HIBO JAMA MOHAMED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ASHA YUSSUF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LEYLA MOHAMED ALI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.92k | £11.71k | £28.69k | £27.46k | £23.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.91k | £15.45k | £25.73k | £25.90k | £25.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £11.50k | £10.00k | £10.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Mai 2024 | 101 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
11 Mai 2024 | 101 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Chwefror 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
06 Chwefror 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Chwefror 2022 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 29 APRIL 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS FORMED ARE:- 1. TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE SOMALI COMMUNITY AND IN PARTICULAR THE WOMEN AND CHILDREN OF THAT COMMUNITY IN THE LONDON BOROUGH OF HILLINGDON AND SURROUNDING AREAS ('THE BENEFICIARIES') BY ADVANC0ING EDUCATION AND PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR EDUCATION, RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID BENEFICIARIES AND 2. FOR THE RELIEF IN NEED OF THE SAID BENEFICIARIES BY THE PROVISION OF FREE AND CONFIDENTIAL ADVICE, ADVOCACY AND OTHER SERVICES IN MATTERS SUCH AS MONEY, DEBTS, WELFARE BENEFITS, HOUSING, HEALTH, EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT.
Maes buddion
GREATER LONDON - HILLINGDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 EAST AVENUE
HAYES
MIDDLESEX
UB3 2HP
- Ffôn:
- 02085738225
- E-bost:
- contact@hswg.org
- Gwefan:
-
hswg.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window