Hanes ariannol THE MICHAEL UREN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1094102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.31m | £2.57m | £4.65m | £51.56m | £4.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.51m | £8.03m | £3.48m | £9.08m | £53.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.53m | £1.88m | £134.94m | £48.41m | £613 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £132.79m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £775.66k | £690.01k | £2.50m | £3.15m | £4.32m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £2.15m | £48.41m | £613 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.51m | £8.02m | £3.48m | £9.07m | £53.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £19.93k | £0 | £0 | £16.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £3.48m | £9.07m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £19.93k | £0 | £14.01k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.